序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 广东盈峰金融控股有限公司 | 70% | 7000.0万人民币 |
2 | 宁波盈峰和盛企业管理合伙企业(有限合伙) | 30% | 3000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
苏斌
|
|
2 |
陈柏雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-17 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 广东盈峰金融控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 广东盈峰金融控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波盈峰和盛企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2021-12-17 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
3 | 2021-12-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2021-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 伍秀婷; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 李明旭; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 陈柏雄; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 苏斌; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 苏斌; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈柏雄; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2021-04-21 | 法定代表人变更 |
伍秀婷
|
苏斌
|
6 | 2021-02-03 | 法定代表人变更 |
杨力
|
伍秀婷
|
7 | 2021-02-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:梁雪珊;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:谭桂兴;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:孙琳琳;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:石小琴;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2021-02-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何卫; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杨力; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 杨力; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 伍秀婷; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 李明旭; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈柏雄; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
9 | 2019-01-24 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区梅山盐场*号办公楼十八号***室
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室B区L****
|
10 | 2017-12-07 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 盈峰投资控股集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% [退出]
|
企业名称: 广东盈峰金融控股有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% [新增]
|