序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶淑珍 | 99% | 990.0万人民币 |
2 | 叶倩 | 1% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶淑珍
|
|
2 |
叶倩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶淑珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 李凤云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 叶倩; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 叶淑珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
2 | 2019-09-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈晨;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈晨;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:叶倩;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶淑珍;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2019-09-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶淑珍; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 李凤云; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 洪素琴; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 叶淑珍; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 叶倩; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
4 | 2018-12-24 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼***室
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区A****
|
5 | 2017-10-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶淑珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 王越; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 叶淑珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 李凤云; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
6 | 2017-10-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王越; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 李凤云; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 叶淑珍; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 洪素琴; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 李凤云; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 叶淑珍; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
7 | 2017-10-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王越; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 叶淑珍; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 王越; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 李凤云; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 叶淑珍; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
8 | 2017-07-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王越; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 陈晨; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 王越; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 叶淑珍; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2017-07-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王越; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 陈晨; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 叶淑珍; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 王越; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
10 | 2017-07-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈晨
|
叶淑珍
|