序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王见飞 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王见飞
|
|
2 |
胡彬兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-17 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 王见飞、王坚;清算组负责人: 王见飞;地址: 慈溪市浒山街道上林坊*号楼虎屿街**号一层;联系方式: ***********
|
2 | 2016-12-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:*****N
|
3 | 2016-12-23 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 企业管理咨询服务;会议服务;投资咨询服务;科技信息咨询服务;工商登记代理服务;税务登记代理服务;代理记账;商标代理服务;市场营销策划服务;代办银行贷款还款手续;商品信息咨询服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。
|
4 | 2015-08-05 | 法定代表人变更 |
|
王见飞
|
5 | 2015-08-05 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 王见飞; 出资额: **; 百分比: ***% [新增]
|
6 | 2015-08-05 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 胡彬兰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王见飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王见飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
7 | 2015-08-05 | 企业类型变更 |
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2015-08-05 | 组织机构变更 |
|
姓名: 胡彬兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 王见飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 王见飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
9 | 2015-04-01 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 企业管理咨询服务;会议服务;投资咨询服务;科技信息咨询服务;工商登记代理服务;税务登记代理服务;代理记账;商标代理服务;市场营销策划服务;代办银行贷款还款手续;商品信息咨询服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
10 | 2015-03-09 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 企业管理咨询服务;会议服务;投资咨询服务;科技信息咨询服务;工商登记代理服务;税务登记代理服务;商标代理服务;市场营销策划服务;代办银行贷款还款手续;商品信息咨询服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|