序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 董樑 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
董樑
|
|
2 |
吕军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-25 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 董樑、江艳;清算组负责人: 董樑;地址: 浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区E****;联系方式: ****-********
|
2 | 2020-06-11 | 法定代表人变更 |
|
董樑
|
3 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 吕军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 董樑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2020-06-11 | 住所变更 |
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区E****
|
5 | 2020-06-11 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 董樑; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
6 | 2019-08-27 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 董志平、江艳;清算组负责人: 董志平;地址: 北仑区梅山大道商务中心二号办公楼***室;联系方式: ********
|
7 | 2016-06-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********114597
|