序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 秦留垒 | 70% | 70.0万人民币 |
2 | 秦山桂 | 25% | 25.0万人民币 |
3 | 赵春兰 | 5% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
秦留垒
|
|
2 |
秦山桂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-22 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2020-09-22 | 出资比例备案 |
|
|
3 | 2020-09-16 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2020-09-16 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2020-05-21 | 企业类型变更 |
|
|
6 | 2020-05-21 | 高级管理人员备案 |
|
|
7 | 2020-05-21 | 法定代表人变更 |
|
|
8 | 2020-05-21 | 投资人(股权)备案 |
|
|
9 | 2018-12-19 | 邮政编码变更 |
|
|
10 | 2018-12-19 | 管辖单位变更 |
|
|