序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 东方前海投资管理(杭州)有限公司 | 38.51468% | 3320.0万人民币 |
2 | 吴耀军 | 7.2389% | 624.0万人民币 |
3 | 丰年永泰(北京)投资管理有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李师慧
|
|
2 |
罗觉勇
|
|
3 |
任学梅
|
|
4 |
张鹏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-15 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 丰年永泰(北京)投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;企业名称: 东方前海投资管理(杭州)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;企业名称: 东方前海资产管理有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;
|
企业名称: 丰年永泰(北京)投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.***%;企业名称: 东方前海投资管理(杭州)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%;姓名: 吴耀军; 出资额: ***万; 百分比: *.***%; [新增]企业名称: 东方前海资产管理有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**%;
|
2 | 2021-01-15 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:赵蕊;原联络员固定电话:***-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李师慧;原财务负责人固定电话:***-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李师慧;现联络员固定电话:***-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李师慧;现财务负责人固定电话:***-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-09-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:赵洺伊;原联络员固定电话:***-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:吴芬芳;原财务负责人固定电话:***-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:赵蕊;现联络员固定电话:***-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李师慧;现财务负责人固定电话:***-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2020-09-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任学梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 罗觉勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 苗相如; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 苗相如; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 任学梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李师慧; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 李师慧; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 罗觉勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-09-04 | 法定代表人变更 |
苗相如
|
李师慧
|
6 | 2020-03-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨宾; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王大玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 王大玮; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 苗相如; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 任学梅; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 罗觉勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 苗相如; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 苗相如; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
7 | 2020-03-25 | 法定代表人变更 |
王大玮
|
苗相如
|
8 | 2019-08-06 | 法定代表人变更 |
刘溪笔
|
王大玮
|
9 | 2019-08-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘溪笔; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 刘溪笔; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨宾; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 霍红昌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 张鹏; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨宾; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王大玮; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 王大玮; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 苗相如; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
10 | 2019-06-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 丰年永泰(北京)投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 东德浩熙资产管理(杭州)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%
|
企业名称: 丰年永泰(北京)投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**%企业名称: 东方前海投资管理(杭州)有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **.**% [名称变更]企业名称: 东方前海资产管理有限公司; 出资额: ***.**万; 百分比: *.**% [新增]
|