序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 韩冬冬 | 95% | 1900.0万人民币 |
2 | 竺成孝 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张明达
|
|
2 |
邵雪波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-29 | 法定代表人变更 |
徐建国
|
张明达
|
2 | 2021-11-29 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2021-11-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐建国; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 徐建国; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 邵雪波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 张明达; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 张明达; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 邵雪波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2021-11-22 | 法定代表人变更 |
张鲁浙
|
徐建国
|
5 | 2021-11-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张鲁浙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 张鲁浙; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 邵雪波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 徐建国; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 徐建国; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 邵雪波; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-12-31 | 法定代表人变更 |
韩冬冬
|
张鲁浙
|
7 | 2019-11-07 | 经营范围变更 |
自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;有色金属,矿产品,饲料,木材,化工原料及产品,电子元件,日用百货,卫生洁具,陶瓷制品,皮革制品,橡胶制品,塑料制品,五金件,厨房用具,纺织品,服装及其面辅料,建筑材料,初级食用农产品,预包装食品兼散装食品、酒类的批****、零售(凭有效许可证经营);煤炭(无储存)的批****。
|
自营或代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外;有色金属,矿产品,饲料,木材,化工原料及产品,电子元件,日用百货,卫生洁具,陶瓷制品,皮革制品,橡胶制品,塑料制品,五金件,厨房用具,纺织品,服装及其面辅料,建筑材料,初级食用农产品,预包装食品兼散装食品、酒类的批****、零售(凭有效许可证经营);煤炭(无储存)的批****;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-11-07 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蒋林芬; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 邵雪波; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 韩冬冬; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 竺成孝; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
9 | 2019-02-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑培芬;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:郑培芬;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:韩冬冬;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:韩冬冬;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2019-02-25 | 法定代表人变更 |
干永军
|
韩冬冬
|