序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈琴 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈琴
|
|
2 |
胡永伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡增灿; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈琴; 出资额: *.*万; 百分比: **%;
|
姓名: 陈琴; 出资额: *万; 百分比: ***%;
|
2 | 2020-10-19 | 法定代表人变更 |
胡增灿
|
陈琴
|
3 | 2020-10-19 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2018-09-20 | 名称变更 |
宁波市鄞州熏德生花教育信息咨询有限公司
|
宁波市海曙熏德生花教育信息咨询有限公司
|
5 | 2018-09-20 | 住所变更 |
宁波市鄞州区集士港镇兰缘路**号
|
浙江省宁波市海曙区集士港镇兰缘路**号
|
6 | 2016-06-17 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:074906809
|
统一社会信用代码:*****X
|
7 | 2014-05-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 范雅飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 陈琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 胡增灿; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
8 | 2014-05-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈琴; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 范雅飞; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈琴; 出资额: *.*; 百分比: **%姓名: 胡增灿; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2014-05-06 | 法定代表人变更 |
范雅飞
|
胡增灿
|