序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘恒君 | 51% | 1.53万人民币 |
2 | 王敏奋 | 49% | 1.47万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘恒君
|
|
2 |
王敏奋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王仁福; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 王敏奋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 潘恒君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 王敏奋; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2022-02-25 | 法定代表人变更 |
王仁福
|
潘恒君
|
3 | 2022-02-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-02-21
|
营业期限至: 2032-02-21
|
4 | 2019-01-08 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王敏奋;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:潘恒君;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王敏奋;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:潘恒君;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2019-01-08 | 法定代表人变更 |
潘恒君
|
王仁福
|
6 | 2017-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘恒君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 王敏奋; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 潘恒君; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 王敏奋; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2017-07-26 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王敏奋;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:潘恒君;原财务负责人固定电话:****-********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:王敏奋;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:潘恒君;现财务负责人固定电话:****-********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2017-07-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********53370组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********96083N
|
9 | 2014-05-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 潘恒君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王敏奋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 潘恒君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王敏奋; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2014-05-05 | 法定代表人变更 |
王敏奋
|
潘恒君
|