序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 竺静儿 | 60% | 6.0万人民币 |
2 | 黄丰成 | 40% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
竺静儿
|
|
2 |
黄丰成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-01-26 | 住所变更 |
住所: 江东区甬港南路**号(*-**)***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:百丈街道
|
住所: 宁波市江东区昌兴街*号***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:东柳街道
|
2 | 2011-01-26 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2006-2-7 至 2011-2-6
|
营业期限: 2006-2-7 至 2021-2-6
|
3 | 2010-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邹旺平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 黄丰成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
4 | 2010-08-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 廖伟; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 邹旺平; 出资额: *; 百分比: **% [退出]姓名: 竺静儿; 出资额: *; 百分比: **%
|
姓名: 黄丰成; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 竺静儿; 出资额: *; 百分比: **%
|
5 | 2010-08-18 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 一般经营项目:广告服务、会议及展览展示服务、企业策划、经济贸易咨询。
|
一般经营项目: 广告服务、会议及展览展示服务、企业策划、经济贸易咨询。
|
6 | 2010-08-18 | 变更注册号 |
注册号: ********327
|
注册号: ********78125
|
7 | 2010-08-18 | 组织机构变更 |
姓名: 邹旺平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 黄丰成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
8 | 2010-08-18 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 邹旺平 认缴出资额:3 持股比例:30% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 黄丰成 认缴出资额:4 持股比例:40% 实缴出资额:4 出资时间:2006-02-07 出资方式:货币 余额交付期限:
|
9 | 2006-12-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 邹旺平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
|
姓名: 邹旺平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事姓名: 竺静儿; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 经理
|
10 | 2006-12-31 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 一般经营项目:广告服务。行业代码: 7440
|
经营范围: 一般经营项目:广告服务、会议及展览展示服务、企业策划、经济贸易咨询。行业代码: 7440
|