序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈云龙 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈云龙
|
|
2 |
姜泽文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁婷婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 史博文; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 姜泽文; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 沈云龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
2 | 2020-06-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:史博文;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:田晓娟;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:史博文;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蒋丽萍;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-06-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 史博文; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 沈云龙; 出资额: ***万; 百分比: ***%; [新增]
|
4 | 2020-06-11 | 法定代表人变更 |
史博文
|
沈云龙
|
5 | 2018-09-26 | 住所变更 |
宁波市鄞州区中河街道四明中路***号******室
|
浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道樟溪路***号***室
|
6 | 2017-08-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 史博文; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 吴忠宝; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 史博文; 出资额: ***万; 百分比: ***%
|
7 | 2017-08-25 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2017-08-25 | 法定代表人变更 |
史博文
|
史博文
|
9 | 2015-11-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********54074
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********655536
|
10 | 2015-11-23 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 广告服务;文化活动的组织与策划;图文设计;动漫设计;展览展示服务;摄影摄像服务;网页设计;室内外装饰工程的设计、施工。
|
一般经营项目: 设计、制作、****布、代理国内各类广告;文化活动的组织与策划;图文设计;动漫设计;展览展示服务;摄影摄像服务;网页设计;室内外装饰工程的设计、施工。
|