序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟锡军 | 60% | 30.0万人民币 |
2 | 杨永刚 | 10% | 5.0万人民币 |
3 | 孙玉香 | 10% | 5.0万人民币 |
4 | 罗秀芳 | 10% | 5.0万人民币 |
5 | 鄢定琴 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟锡军
|
|
2 |
杨永刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-22 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:增加党建入章;
|
2 | 2018-03-30 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 孙玉香; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]姓名: 杨永刚; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 罗秀芳; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 鄢定琴; 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 钟锡军; 出资额: **万; 百分比: **%
|
3 | 2015-12-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********12813Q
|
4 | 2012-04-05 | 住所变更 |
|
住所: 宁波高新区菁华路***号(甬港现代铭楼)*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:福明街道
|
5 | 2011-03-30 | 住所变更 |
|
住所: 海曙区新芝路**弄**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:西门街道
|
6 | 2011-01-14 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 杨永刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钟锡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钟锡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2011-01-14 | 住所变更 |
|
住所: 江东区中兴路***号(*-**) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:百丈街道
|
8 | 2011-01-14 | 组织机构变更 |
|
姓名: 杨永刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钟锡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钟锡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
9 | 2009-04-16 | 法定代表人变更 |
|
姓名: 杨永刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钟锡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钟锡军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 其他人员
|
10 | 2009-04-16 | 住所变更 |
|
住所: 宁波市海曙区新芝路**弄**号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:西门街道
|