序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐明全 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 牟光玲 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐明全
|
|
2 |
牟光玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-12-12
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2017-11-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********81556组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********52594C
|
3 | 2017-11-29 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:蒋平;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:蒋平;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:徐明全;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:徐明全;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
4 | 2017-11-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐明全; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 徐明全; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 牟光玲; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
姓名: 徐明全; 证件号码: ********; 职位: 执行董事姓名: 徐明全; 证件号码: ********; 职位: 经理姓名: 牟光玲; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
5 | 2017-11-29 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐明全; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 牟光玲; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 徐明全; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 牟光玲; 出资额: **万; 百分比: **%
|
6 | 2015-03-11 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
7 | 2015-03-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 牟光玲; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 徐明全; 出资额: *; 百分比: **%
|
姓名: 牟光玲; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 徐明全; 出资额: **; 百分比: **%
|
8 | 2015-03-11 | 注册资本(金)变更 |
10
|
100( + 900% )
|