序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 伊海纲 | 90% | 450万人民币 |
2 | 李兵 | 10% | 50万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
伊海纲
|
|
2 |
李兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-07-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:557965192
|
统一社会信用代码:*****7
|
2 | 2014-05-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 李兵; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 胡忠东; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 李兵; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 伊海纲; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2014-05-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡忠东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 胡忠东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 李兵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李兵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 伊海纲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 伊海纲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
4 | 2014-05-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
胡忠东
|
伊海纲
|
5 | 2014-05-30 | 组织机构变更 |
姓名: 胡忠东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 胡忠东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 李兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 李兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 伊海纲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 伊海纲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
6 | 2013-06-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郭波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 郭波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 乐亚君; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡忠东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 胡忠东; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 李兵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2013-06-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 乐亚君; 出资额: 100; 百分比: 20% [退出]姓名: 郭波; 出资额: 400; 百分比: 80% [退出]
|
姓名: 李兵; 出资额: 50; 百分比: 10% [新增]姓名: 胡忠东; 出资额: 450; 百分比: 90% [新增]
|
8 | 2013-06-03 | 组织机构变更 |
姓名: 郭波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 郭波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 乐亚君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡忠东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 胡忠东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 李兵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2013-06-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郭波
|
胡忠东
|
10 | 2012-05-14 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 乐亚君; 出资额: 10; 百分比: 20%姓名: 郭波; 出资额: 40; 百分比: 80%
|
姓名: 乐亚君; 出资额: 100( + 900% ); 百分比: 20%姓名: 郭波; 出资额: 400( + 900% ); 百分比: 80%
|