序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波正源税务师事务所有限公司 | 100% | 70.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭燕凤
|
|
2 |
郑雪萍
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-16 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区学士路***号B栋*层***-*室
|
浙江省宁波市鄞州区文苑路***号*号楼*楼***室
|
2 | 2020-03-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郑雪萍; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 陈幼飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 郑雪萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郭燕凤; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
3 | 2020-03-27 | 法定代表人变更 |
陈幼飞
|
郭燕凤
|
4 | 2020-03-27 | 联系电话变更 |
********
|
********
|
5 | 2017-05-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********32214组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********0052XF
|
6 | 2015-06-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐佩斐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郑雪萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈幼飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 郑雪萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
7 | 2015-06-19 | 组织机构变更 |
姓名: 徐佩斐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 郑雪萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 陈幼飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 郑雪萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2015-06-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
徐佩斐
|
陈幼飞
|
9 | 2015-05-27 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区四明东路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:中河街道
|
住所: 宁波市鄞州区学士路***号B栋*层***-*室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:首南街道
|
10 | 2015-05-27 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2005-05-30 至 2015-05-29
|
营业期限: 2005-05-30 至 2025-05-29
|