序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任霜冰 | 70% | 3.5万人民币 |
2 | 郑玉燕 | 15% | 0.75万人民币 |
3 | 任宁 | 15% | 0.75万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任霜冰
|
|
2 |
任宁
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任霜冰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 任霜冰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 吕金良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 任宁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 任霜冰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 任霜冰; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
2 | 2019-07-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 任霜冰; 出资额: *.*万; 百分比: **%;姓名: 吕金良; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 任霜冰; 出资额: *.*万; 百分比: **%;姓名: 任宁; 出资额: *.**万; 百分比: **%; [新增]姓名: 郑玉燕; 出资额: *.**万; 百分比: **%; [新增]
|
3 | 2018-03-27 | 经营范围变更 |
自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;家用电器、工艺品、日用品、化妆品、五金交电、服装、体育用品、自行车及配件、玩具的批****、零售。
|
自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;家用电器、工艺品、日用品、化妆品、五金交电、服装、体育用品、自行车及配件、玩具、纸张的批****、零售;印刷耗材的销售、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-07-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********66708
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********48785K
|
5 | 2016-07-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;家用电器、工艺品、日用品、化妆品、五金交电、服装、体育用品、自行车及配件的批****、零售。
|
一般经营项目: 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;家用电器、工艺品、日用品、化妆品、五金交电、服装、体育用品、自行车及配件、玩具的批****、零售。
|
6 | 2014-08-04 | 住所变更 |
住所: 海曙区青林商业中心**、**、**号<*-**> 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:望春街道
|
住所: 海曙区青林商业中心***号(-*-*)室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:望春街道
|
7 | 2013-10-28 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;家用电器、工艺品、日用品、化妆品、五金交电的批****、零售。
|
一般经营项目: 自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;家用电器、工艺品、日用品、化妆品、五金交电、服装、体育用品、自行车及配件的批****、零售。
|