序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李永翠 | 50% | 10万人民币 |
2 | 李惠中 | 50% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李永翠
|
|
2 |
李惠中
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2013-07-08 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2011-07-13 至 2013-07-12
|
营业期限: 2011-07-13 至 2021-07-12
|