序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘涌 | 80% | 800万人民币 |
2 | 袁一彪 | 20% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
贺存君
|
|
2 |
袁一彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-20 | 法定代表人变更 |
贺吉良
|
贺存君
|
2 | 2017-10-30 | 经营范围变更 |
建筑材料、金属材料、铁矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、初级农产品、化肥、润滑油、针纺织品、电子产品、化工产品、五金交电、塑料及橡胶制品、机械设备、日用品、木材、玻璃制品、黄金制品的批****、零售;煤炭销售(无储存),农药(除危险化学品)经营,食品经营;经济贸易咨询;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。
|
建筑材料、金属材料、铁矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、初级农产品、化肥、润滑油、针纺织品、电子产品、化工产品、五金交电、塑料及橡胶制品、机械设备、日用品、木材、玻璃制品、黄金制品的批****、零售;煤炭销售(无储存),农药(除危险化学品)经营;经济贸易咨询;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2017-05-10 | 住所变更 |
北仑区新碶中央风景大厦A幢****室
|
浙江省宁波市北仑区新碶恒山路***号*幢*号六楼西首***室
|
4 | 2016-10-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘涌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 袁一彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 贺吉良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 贺吉良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 袁一彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2016-10-09 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘涌
|
贺吉良
|
6 | 2016-10-09 | 组织机构变更 |
姓名: 刘涌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 袁一彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 贺吉良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 贺吉良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 袁一彪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|