序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋长佑 | 32% | 32万人民币 |
2 | 高德鑫 | 28% | 28万人民币 |
3 | 李祖林 | 26% | 26万人民币 |
4 | 陈德波 | 7% | 7万人民币 |
5 | 叶佳嘉 | 7% | 7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高德鑫
|
|
2 |
宋长佑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 宋长佑、高德鑫、李祖林、叶佳嘉、陈德波;清算组负责人: 高德鑫;地址: 浙江省宁波市鄞州区百丈路***号(*-*);联系方式: ***********
|
2 | 2019-12-25 | 住所变更 |
|
浙江省宁波市鄞州区百丈路***号(*-*)
|
3 | 2019-11-25 | 经营范围变更 |
|
教育信息咨询(不含出国留学咨询与中介服务、文化教育培训、职业技能培训)、经济信息咨询、文化活动的组织与策划、企业管理咨询、家庭服务、广告服务;以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-11-25 | 住所变更 |
|
浙江省宁波市鄞州区百丈路***号(**-**)
|
5 | 2016-02-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********2365X0
|
6 | 2016-02-05 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 高德鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 高德鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 宋长佑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2016-02-05 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 陈德波; 出资额: *; 百分比: *% [新增]姓名: 叶佳嘉; 出资额: *; 百分比: *% [新增]姓名: 李祖林; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 高德鑫; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 宋长佑; 出资额: **; 百分比: **%
|
8 | 2016-02-05 | 法定代表人变更 |
|
高德鑫
|
9 | 2016-02-05 | 组织机构变更 |
|
姓名: 高德鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 高德鑫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 宋长佑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2014-01-02 | 法定代表人变更 |
|
黄昌波
|