序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙晓青 | 90% | 135万人民币 |
2 | 孙抒 | 10% | 15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙晓青
|
|
2 |
孙抒
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-07-18 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-08-11
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-05-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 孙晓青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 俞优浓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 孙抒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙晓青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
3 | 2016-05-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 俞优浓; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 孙晓青; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 孙抒; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 孙晓青; 出资额: ***; 百分比: **%
|
4 | 2016-05-11 | 组织机构变更 |
姓名: 孙晓青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 俞优浓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 孙抒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙晓青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
5 | 2016-02-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********63806
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********852012
|
6 | 2015-06-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞珊波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 俞优浓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 孙晓青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 俞优浓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
7 | 2015-06-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 俞珊波; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 俞优浓; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 俞优浓; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 孙晓青; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2015-06-15 | 法定代表人变更 |
俞优浓
|
孙晓青
|
9 | 2015-06-15 | 组织机构变更 |
姓名: 俞珊波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 俞优浓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 孙晓青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 俞优浓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
10 | 2012-10-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宣军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 俞优浓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 俞珊波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 俞优浓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
|