序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵广宇 | 56% | 28万人民币 |
2 | 倪敏健 | 40% | 20万人民币 |
3 | 王卫瑛 | 4% | 2万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪敏健
|
|
2 |
邵广宇
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波万通国际旅行社有限公司江东门市部
|
倪敏健 | 2015-04-10 |
2 |
宁波万通国际旅行社有限公司鄞州万达门市部
|
周洁 | 2014-04-01 |
3 |
宁波万通国际旅行社有限公司鄞州门市部
|
庞星红 | 2013-02-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-11-07 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********45067
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********038749
|
2 | 2015-04-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王卫瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 倪敏健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 倪敏健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
3 | 2015-04-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王卫瑛; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 邵广宇; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 王卫瑛; 出资额: *; 百分比: *%姓名: 倪敏健; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 邵广宇; 出资额: **; 百分比: **%
|
4 | 2015-04-24 | 组织机构变更 |
姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王卫瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 倪敏健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 倪敏健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2015-04-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邵广宇
|
倪敏健
|
6 | 2014-07-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王卫瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
7 | 2014-07-14 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 浙江雄狮国际旅行社有限公司; 出资额: **; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 王卫瑛; 出资额: *; 百分比: *% [新增]姓名: 邵广宇; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
8 | 2014-07-14 | 组织机构变更 |
姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王卫瑛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
9 | 2014-07-14 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(私营法人独资)
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
10 | 2013-02-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 倪敏健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 邵广宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张金珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|