序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波汇众合美投资管理有限公司 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗宏伟
|
|
2 |
王晓娜
|
|
3 |
贾玉瑾
|
|
4 |
解冲
|
|
5 |
彭晓琳
|
|
6 |
吕鑫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-13 | 法定代表人变更 |
任伟杰
|
罗宏伟
|
2 | 2020-03-13 | 高级管理人员备案 |
姓名: 任伟杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 张衍斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 彭晓琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王磊; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 罗宏伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 解冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 吕鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 彭晓琳; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王晓娜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 罗宏伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 解冲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 贾玉瑾; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
3 | 2020-03-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:桑海敏;原联络员固定电话:****-********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:解冲;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:贾玉瑾;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:桑海敏;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2018-10-24 | 住所变更 |
宁波市北仑区梅山大道商务中心九号楼***室
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区H****
|
5 | 2017-04-10 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中银信控股有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 宁波汇众合美投资管理有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
6 | 2016-01-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********45863
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********54759C
|
7 | 2016-01-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 彭晓琳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 于青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 张衍斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张琰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 解冲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 罗宏伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 彭晓琳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 任伟杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 张衍斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2016-01-27 | 法定代表人变更 |
于青
|
任伟杰
|
9 | 2016-01-27 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 中银信投资有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 中银信控股有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
10 | 2016-01-27 | 组织机构变更 |
姓名: 彭晓琳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 于青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 张衍斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张琰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 解冲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 罗宏伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 彭晓琳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 任伟杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 张衍斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|