序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 金仁烈 | 100% | 35.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金仁烈
|
|
2 |
卢光梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2011-04-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
执照有效期限: 2011-1-25 至 2011-4-24
|
执照有效期限: 2011-1-25 至 2013-1-24
|
2 | 2011-04-22 | 实收资本变更 |
0
|
5.4064
|