序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谢莲丽 | 85% | 42.5万人民币 |
2 | 张梦飞 | 15% | 7.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢莲丽
|
|
2 |
张梦飞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-19 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:谢莲丽;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:谢莲丽;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:张利萍;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:谢莲丽;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2017-06-19 | 住所变更 |
江东区中兴路***号*幢***室(住宅)
|
浙江省宁波市鄞州区实怡中心*幢**号**-*-**室
|
3 | 2017-06-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:591573272
|
统一社会信用代码:*****X
|
4 | 2017-06-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限至: 2017-06-08
|
营业期限至: 2022-06-08
|
5 | 2017-06-19 | 名称变更 |
宁波江东莫思广告传媒有限公司
|
宁波鄞州莫思广告传媒有限公司
|
6 | 2015-05-27 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2012-3-26 至 2015-6-8
|
营业期限: 2012-3-26 至 2017-6-8
|
7 | 2013-06-21 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2012-3-26 至 2022-3-25
|
营业期限: 2012-3-26 至 2015-6-8
|
8 | 2013-06-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 江东区百丈东路796号(17-21) 邮政编码: 315040 电话: ********住所所在行政区划:百丈街道
|
住所: 江东区中兴路513号601室(住宅) 邮政编码: 315040 电话: ********住所所在行政区划:百丈街道
|
9 | 2012-12-19 |
姓名: 冯芳芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 谢莲丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 谢莲丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 谢莲丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 谢莲丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 张梦飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
|
10 | 2012-12-19 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 冯芳芳; 出资额: 7.5; 百分比: 15% [退出]姓名: 谢莲丽; 出资额: 42.5; 百分比: 85%
|
姓名: 张梦飞; 出资额: 7.5; 百分比: 15% [新增]姓名: 谢莲丽; 出资额: 42.5; 百分比: 85%
|