序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 柳军 | 100% | 2000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
柳军
|
|
2 |
王芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 柳军; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张凤梅; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 柳军; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
2 | 2021-03-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张凤梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
3 | 2021-03-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-02-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 柳军; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张凤梅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 骆婷; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 柳军; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张凤梅; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2021-02-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 骆婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 张凤梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
6 | 2019-10-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 秦燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 秦燕; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 骆婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 骆婷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
7 | 2019-10-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 秦燕; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 张凤梅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 骆婷; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 柳军; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 张凤梅; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 骆婷; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
8 | 2019-10-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:虞敏波;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:**********@qq.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王鹏;原财务负责人固定电话:***********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:nennenjie@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:柳军;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:柳军;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-10-22 | 法定代表人变更 |
秦燕
|
柳军
|
10 | 2019-02-27 | 住所变更 |
北仑区梅山大道商务中心十五号办公楼***室
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区F****
|