序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 姚京 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 林克 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
姚京
|
|
2 |
林克
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚京; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 杨志表; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 林克; 出资额: **万; 百分比: *%
|
姓名: 姚京; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 林克; 出资额: **万; 百分比: *%
|
2 | 2019-06-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐燕叶;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐燕叶;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:姚京;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李佳桐;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2018-09-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 姚京; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 彭超; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 杨志表; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 林克; 出资额: **万; 百分比: *%
|
姓名: 姚京; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 杨志表; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 林克; 出资额: **万; 百分比: *%
|
4 | 2018-09-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 姚京; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 姚京; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 彭超; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 姚京; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 姚京; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 林克; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
5 | 2018-09-26 | 住所变更 |
北仑区梅山大道商务中心十号办公楼***室
|
浙江省宁波市北仑区梅山七星路**号*幢***室A区C****
|
6 | 2016-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 汪玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 姚京; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 姚京; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 彭超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 姚京; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 姚京; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
7 | 2016-08-18 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 杨志表; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 姚京; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 林克; 出资额: **; 百分比: *% [新增]姓名: 杨志表; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 彭超; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 姚京; 出资额: ***; 百分比: **%
|
8 | 2016-08-18 | 组织机构变更 |
姓名: 汪玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 姚京; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 姚京; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 彭超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 姚京; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 姚京; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
9 | 2016-05-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********69299
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********5402X5
|
10 | 2016-05-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 投资管理、实业投资、投资咨询、财务咨询(不得从事代理记帐),企业管理咨询、商务咨询,市场营销策划,企业形象策划,自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。
|
一般经营项目: 投资管理、资产管理。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
|