序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈惠荣 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 陈佳 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈惠荣
|
|
2 |
徐桂香
|
|
3 |
陈佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-03-14
|
营业期限至: 2031-03-14
|
2 | 2017-05-02 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********15727C
|
3 | 2013-06-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈惠荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 汪立军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 许宏明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈惠荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐桂香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2013-06-25 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 汪立军; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 陈惠荣; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 陈佳; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 陈惠荣; 出资额: **; 百分比: **%
|
5 | 2013-06-25 | 组织机构变更 |
姓名: 陈惠荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 汪立军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 许宏明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈惠荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 陈佳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 徐桂香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|