序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯小龙 | 90% | 4500.0万人民币 |
2 | 周昌定 | 10% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯小龙
|
|
2 |
周昌定
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-02-26 | 住所变更 |
宁波高新区江南路***号九五商务大厦裙楼第三层
|
浙江省宁波高新区江南路***号九五商务大厦裙楼*-**-*
|
2 | 2016-08-30 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周昌定; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 张震; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 周昌定; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 侯小龙; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2016-08-30 | 法定代表人变更 |
张震
|
侯小龙
|
4 | 2016-08-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张震; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 周昌定; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 侯小龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 周昌定; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2016-08-30 | 组织机构变更 |
姓名: 张震; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 周昌定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 侯小龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 周昌定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2016-06-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********19998K
|
7 | 2013-07-26 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 煤炭批****(有效期至2013年7月22日)。
|
许可经营项目:
|
8 | 2013-07-26 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 建材、机械设备、工矿配件、装潢材料、金属材料、合金、铁矿石、汽配的批****、零售;燃料油、节能环保产品、电子产品、智能自动化控制系统的研****、生产、销售及技术咨询服务;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 建材、机械设备、工矿配件、装潢材料、金属材料、合金、铁矿石、汽配的批****、零售;燃料油、节能环保产品、电子产品、智能自动化控制系统的研****、生产、销售及技术咨询服务;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的货物和技术除外;煤炭批****。
|
9 | 2013-03-27 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 建材、机械设备、工矿配件、装潢材料、金属材料、合金、铁矿石、汽配的批****、零售;节能环保产品、电子产品、智能自动化控制系统的研****、生产、销售及技术咨询服务;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 建材、机械设备、工矿配件、装潢材料、金属材料、合金、铁矿石、汽配的批****、零售;燃料油、节能环保产品、电子产品、智能自动化控制系统的研****、生产、销售及技术咨询服务;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的货物和技术除外。
|
10 | 2012-02-03 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 建材、机械设备、工矿配件、装潢材料、汽配的批****、零售;节能环保产品、电子产品、智能自动化控制系统的研****、生产、销售及技术咨询服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的商品和技术除外。
|
一般经营项目: 建材、机械设备、工矿配件、装潢材料、金属材料、合金、铁矿石、汽配的批****、零售;节能环保产品、电子产品、智能自动化控制系统的研****、生产、销售及技术咨询服务;自营或代理各类货物和技术的进出口业务,但国家禁止或限定经营的货物和技术除外。
|