序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李廷琛 | 50% | 5万人民币 |
2 | 刘绍香 | 50% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘绍香
|
|
2 |
李廷琛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-27 | 住所变更 |
北仑区大碶灵峰路***号**幢***号
|
浙江省宁波市北仑区北仑区大碶镇定桥南路*号(承诺申报)
|
2 | 2018-06-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘以勒; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 刘以勒; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]姓名: 李廷琛; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 刘绍香; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 李廷琛; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
3 | 2018-06-14 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
4 | 2018-06-14 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王蓉;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王蓉;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:周小利;现联络员固定电话:************;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*********@qq.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:周小利;现财务负责人固定电话:************;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-06-14 | 法定代表人变更 |
刘以勒
|
刘绍香
|
6 | 2016-12-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李廷琛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘绍香; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 李廷琛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘以勒; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 刘以勒; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2016-12-23 | 组织机构变更 |
姓名: 李廷琛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘绍香; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 李廷琛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 刘以勒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 刘以勒; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
8 | 2016-12-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
刘绍香
|
刘以勒
|
9 | 2016-08-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********63873D
|