序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁永生 | 60% | 15万人民币 |
2 | 丁维维 | 40% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁军杰
|
|
2 |
丁永生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-01 | 法定代表人变更 |
丁维维
|
丁军杰
|
2 | 2021-11-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁永生; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 丁维维; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 丁维维; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 丁军杰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 丁军杰; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 丁永生; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-03-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-09-20
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
4 | 2017-12-05 | 住所变更 |
余姚市华都大厦*幢***室
|
浙江省余姚市兰江街道磨刀桥村小庄**号
|
5 | 2015-12-24 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********483700
|
6 | 2015-12-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁维维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 丁永生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 丁永生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 丁维维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 丁维维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 丁永生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2015-12-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
丁永生
|
丁维维
|
8 | 2015-12-24 | 组织机构变更 |
姓名: 丁维维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 丁永生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 丁永生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
姓名: 丁维维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 丁维维; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 丁永生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|