序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈欣炜 | 10.48% | 267.303万人民币 |
2 | 乐慧 | 10.26% | 261.6917万人民币 |
3 | 张其光 | 7% | 178.5421万人民币 |
4 | 柳建国 | 5.62% | 143.3438万人民币 |
5 | 陈张园 | 5.61% | 143.0887万人民币 |
6 | 陈才明 | 4.92% | 125.4896万人民币 |
7 | 周宏力 | 4.85% | 123.7042万人民币 |
8 | 盛岳祥 | 4.72% | 120.3884万人民币 |
9 | 陆晋良 | 4.38% | 111.7164万人民币 |
10 | 唐寿富 | 4.38% | 111.7164万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱一元
|
|
2 |
陈才明
|
|
3 |
盛岳祥
|
|
4 |
乐慧
|
|
5 |
陈富兴
|
|
6 |
陈欣炜
|
|
7 |
张其光
|
|
8 |
王传宗
|
|
9 |
贾德星
|
|
10 |
张中耀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 乐慧; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 唐寿富; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 张中耀; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 张其光; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 朱一元; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 朱一元; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 朱洪武; 证件号码: ***************; 职位: 监事; [退出]姓名: 盛岳祥; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 蓝汉祥; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 陆晋良; 证件号码: ***************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 陈佩芬; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 陈富兴; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 陈张园; 证件号码: ***************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈才明; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 陈欣炜; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
|
姓名: 乐慧; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 唐寿富; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 张中耀; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 张其光; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 张齐仁; 证件号码: ***************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱一元; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 朱一元; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 王传宗; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 盛岳祥; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 蓝汉祥; 证件号码: ***************; 职位: 监事;姓名: 贾德星; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈佩芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈富兴; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 陈才明; 证件号码: ***************; 职位: 董事;姓名: 陈欣炜; 证件号码: ***************; 职位: 董事;
|
2 | 2019-07-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-01-17
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
3 | 2017-05-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********0588XJ
|
4 | 2014-12-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2000-1-18 至 2015-1-17
|
营业期限: 2000-1-18 至 2020-1-17
|
5 | 2011-07-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈才明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈富兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈佩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈欣炜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈张园; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 康寿富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 蓝汉祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 乐慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陆晋良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 盛岳祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张其光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张中耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱洪武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱一元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 朱一元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈才明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈富兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈佩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈欣炜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈张园; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 康寿富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 蓝汉祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 乐慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陆晋良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 盛岳祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张其光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张中耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱洪武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱一元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱一元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
6 | 2011-07-29 | 组织机构变更 |
姓名: 陈才明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈富兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈佩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈欣炜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈张园; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 康寿富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 蓝汉祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 乐慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陆晋良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 盛岳祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张其光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张中耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱洪武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱一元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 朱一元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈才明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈富兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈佩芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陈欣炜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陈张园; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 康寿富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 蓝汉祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 乐慧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 陆晋良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 盛岳祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张其光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张中耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱洪武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱一元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱一元; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
7 | 2011-07-29 | 名称变更 |
宁波保税区宁容投资有限公司
|
宁波宁容投资有限公司
|
8 | 2011-06-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 道路货运(普通货运)(有效期至2010年07月25日)
|
许可经营项目: 道路货运(普通货运)(在许可证件有效期限内经营)。
|
9 | 2010-04-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王超英; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 张齐仁; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 贾德星; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 钱惠芳; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 邵智金; 出资额: **.***; 百分比: *%姓名: 王传宗; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 张中耀; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 蓝汉祥; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 高永清; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 陈富兴; 出资额: **.****; 百分比: *.*%姓名: 朱一元; 出资额: **.****; 百分比: *.*%姓名: 陈佩芬; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 陆晋良; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 唐寿富; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 盛岳祥; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 周宏力; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 陈才明; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 陈张园; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 江苏成; 出资额: ***.****; 百分比: *.**% [退出]姓名: 张其光; 出资额: ***.****; 百分比: *%姓名: 乐慧; 出资额: ***.****; 百分比: **.**%姓名: 陈欣炜; 出资额: ***.***; 百分比: **.**%
|
姓名: 王超英; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 张齐仁; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 贾德星; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 钱惠芳; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 邵智金; 出资额: **.***; 百分比: *%姓名: 王传宗; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 张中耀; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 蓝汉祥; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 高永清; 出资额: **.****; 百分比: *.**%姓名: 陈富兴; 出资额: **.****; 百分比: *.*%姓名: 朱一元; 出资额: **.****; 百分比: *.*%姓名: 陈佩芬; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 陆晋良; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 唐寿富; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 盛岳祥; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 周宏力; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 陈才明; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 陈张园; 出资额: ***.****; 百分比: *.**%姓名: 柳建国; 出资额: ***.****; 百分比: *.**% [新增]姓名: 张其光; 出资额: ***.****; 百分比: *%姓名: 乐慧; 出资额: ***.****; 百分比: **.**%姓名: 陈欣炜; 出资额: ***.***; 百分比: **.**%
|
10 | 2010-04-06 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 道路货运(普通货运)(有效期至2009年07月31日)
|
许可经营项目: 道路货运(普通货运)(有效期至2010年07月25日)
|