序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 胡庆江 | 99% | 1980.0万人民币 |
2 | 娄山 | 1% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
娄山
|
|
2 |
周夏婧
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-26 | 法定代表人变更 |
胡庆江
|
娄山
|
2 | 2022-07-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周夏婧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 胡庆江; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名:娄山;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 周夏婧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 娄山; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 娄山; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名:娄山;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
3 | 2022-07-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2022-07-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 胡庆江; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 娄山; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
姓名: 娄山; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
5 | 2020-12-15 | 高级管理人员备案 |
姓名: 翁龙珠; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 胡庆江; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
姓名: 周夏婧; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 胡庆江; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
|
6 | 2020-12-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 翁龙珠; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]姓名: 胡庆江; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
姓名: 胡庆江; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 娄山; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增]
|
7 | 2018-04-24 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-04-21
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
8 | 2016-12-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********06675E
|
9 | 2012-10-09 | 名称变更 |
宁波容悦投资有限公司
|
宁波恒马投资有限公司
|
10 | 2011-08-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 胡庆江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 俞海蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 胡庆江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 翁龙珠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|