序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李洲 | 40% | 3720万人民币 |
2 | 叶本开 | 40% | 3720万人民币 |
3 | 黄建化 | 20% | 1860万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄建化
|
|
2 |
叶本开
|
|
3 |
李洲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********4522XN
|
2 | 2017-06-20 | 住所变更 |
江东区中兴路***号
|
浙江省宁波市鄞州区中兴路***号
|
3 | 2017-06-20 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘曦霞;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:***************;原财务负责人姓名:黄建化;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:***************
|
现联络员姓名:任丽丹;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:任丽丹;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-06-20 | 名称变更 |
宁波江东天启财智投资咨询有限公司
|
宁波鄞州天启财智投资咨询有限公司
|
5 | 2014-10-16 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-10-21 至 2014-10-20
|
营业期限: 2004-10-21 至
|
6 | 2011-06-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄建化; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 李洲; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 叶本开; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 黄建化; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 李洲; 出资额: ****; 百分比: **%姓名: 叶本开; 出资额: ****; 百分比: **%
|
7 | 2011-06-27 | 实收资本变更 |
50
|
9300( + 18500% )
|
8 | 2011-06-27 | 注册资本(金)变更 |
50
|
9300( + 18500% )
|
9 | 2011-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 肖勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 张小波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 黄建化; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 李洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 叶本开; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2011-06-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张小波; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 肖勇; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 黄建化; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 李洲; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 叶本开; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|