序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 范伟飞 | 55% | 550.0万人民币 |
2 | 范友庭 | 45% | 450.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
范伟飞
|
|
2 |
范友庭
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 范友庭; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 范友明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 范友明; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 范伟飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 范伟飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 范友庭; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2021-08-25 | 法定代表人变更 |
范友明
|
范伟飞
|
3 | 2021-08-25 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:范伟飞;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:吴秀华;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:范伟飞;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:范伟飞;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2021-08-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 范友明; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 范友庭; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 范伟飞; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 范友庭; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
5 | 2018-09-20 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 范友庭; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 范友明; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 范友明; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 范友庭; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2018-09-20 | 法定代表人变更 |
范友庭
|
范友明
|
7 | 2016-04-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 范友明; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 范友楷; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 范友庭; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 范友明; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 范友庭; 出资额: ***; 百分比: **%
|
8 | 2015-12-16 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********44891A
|
9 | 2015-12-16 | 住所变更 |
住所: 宁波市江北区长兴路***号*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:洪塘街道
|
住所: 宁波市江北区长兴路***弄**号**幢B***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:洪塘街道
|
10 | 2015-04-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 范友明; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 范友庭; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 范友明; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 范友楷; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 范友庭; 出资额: ***; 百分比: **%
|