序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | NEUTRIK AG | 100% | 10.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
Urs Tanner
|
|
2 |
黄文哲
|
|
3 |
Marcel gstoehl
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-25 | 法定代表人变更 |
PETER BOEGLIN
|
Urs Tanner
|
2 | 2020-08-25 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: NEUTRIK AG; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
企业名称: NEUTRIK AG; 出资额: **万; 百分比: ***%;
|
3 | 2017-04-06 | 住所变更 |
住所: 宁波市鄞州区石碶街道冯家村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
住所: 宁波市海曙区石碶街道冯家村 邮政编码: ****** 电话: ********
|
4 | 2017-03-24 | 高级管理人员备案 |
:PETERBOEGLIN,URS [退出]ALOIS [退出]SPRENGER,黄文哲 [退出]
|
:PETERBOEGLIN,Marcel [新增]Gstoehl,黄文哲 [新增]
|
5 | 2016-05-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: GEORG EDUARD WOHLWEND; 证件名称: ; 证件号码: R *****; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: RENATO JOST; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: WERNER BACHMANN; 证件名称: ; 证件号码: P *******; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: PETER BOEGLIN; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: URS ALOIS SPRENGER; 证件名称: ; 证件号码: R *****; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 黄文哲; 证件名称: ; 证件号码: V******(*); 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
6 | 2016-05-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********77351
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********17839J
|
7 | 2016-05-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
WERNER BACHMANN
|
PETER BOEGLIN
|
8 | 2016-05-27 | 组织机构变更 |
姓名: GEORG EDUARD WOHLWEND; 证件名称: ; 证件号码: R 04483; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: RENATO JOST; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: WERNER BACHMANN; 证件名称: ; 证件号码: P 2497458; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: PETER BOEGLIN; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: URS ALOIS SPRENGER; 证件名称: ; 证件号码: R 25104; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 黄文哲; 证件名称: ; 证件号码: V073391(1); 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]
|
9 | 2013-07-25 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
执照有效期限: 2013-6-20 至 2013-9-19
|
执照有效期限: 2013-6-20 至 2028-6-19
|
10 | 2013-07-25 | 实收资本变更 |
0
|
10
|