序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡启龙 | 100% | 3.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡启龙
|
|
2 |
邵姣娥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 蔡启龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 蔡启龙; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 蔡启龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 蔡启龙; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 邵姣娥; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
2 | 2020-07-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王鹏飞;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:邵娇娥;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:蔡启龙;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:蔡启龙;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2020-07-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 王鹏飞; 出资额: *万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 蔡启龙; 出资额: *万; 百分比: ***%; [新增]
|
4 | 2019-11-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 王鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 王鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 蔡启龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 王鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蔡启龙; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 蔡启龙; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
5 | 2019-11-27 | 法定代表人变更 |
王鹏飞
|
蔡启龙
|
6 | 2019-11-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:王鹏飞;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王鹏飞;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王鹏飞;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:邵娇娥;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2019-07-03 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区桑田路***号(*-*)
|
浙江省宁波市鄞州区江南路***号*-**(宁波国际汽车城)
|
8 | 2019-07-03 | 邮政编码变更 |
原邮政编码:315040
|
新邮政编码:315042
|
9 | 2019-02-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕列明; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 王鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
姓名: 王鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 王鹏飞; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 蔡启龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
|
10 | 2017-06-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********92503组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********438990
|