序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 锁伟 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 何静玉 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何静玉
|
|
2 |
锁伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-30 | 法定代表人变更 |
锁银富
|
何静玉
|
2 | 2021-08-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 锁伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 锁银富; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 何静玉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 锁伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2021-07-06 | 法定代表人变更 |
何静玉
|
锁银富
|
4 | 2021-07-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何静玉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 锁伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 锁伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 锁银富; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
5 | 2020-07-24 | 法定代表人变更 |
锁文娟
|
何静玉
|
6 | 2020-07-24 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢树生; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 锁文娟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 何静玉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 锁伟; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
7 | 2020-07-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 锁文娟; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 卢树生; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 锁伟; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 何静玉; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
8 | 2020-03-03 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
9 | 2019-06-21 | 住所变更 |
浙江省宁波市海曙区望春工业园区杉杉路***-***号
|
浙江省宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙
|
10 | 2018-11-14 | 注册资本(金)变更 |
100
|
500( + 400% )
|