序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘少臣 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘少臣
|
|
2 |
李秀芝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-08 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
2 | 2021-08-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:刘少臣;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:刘少臣;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
|
3 | 2021-08-11 | 经营范围变更 |
道路货物运输:普通货运、货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜),国内水路运输,报关服务;国际货运代理,普通货物仓储、装卸、搬运服务,集装箱维修,汽车信息咨询服务,报检代理服务,二手车经纪,代办车辆过户、年检手续;汽车销售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);汽车配件、木材、五金交电、日用品、化妆品、家具护理用品、建材、卫生洁具、电子产品、环保设备、不锈钢制品、铝合金制品、金属材料的批****、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
4 | 2021-08-11 | 联系电话变更 |
***********
|
|
5 | 2021-08-11 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区柴桥街道临港一路***号办公区D幢***室
|
|
6 | 2019-12-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘少臣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;姓名: 安宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
|
7 | 2018-09-06 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘少臣; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 安宏; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]
|
|
8 | 2018-09-06 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
|
9 | 2018-09-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘少臣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 安宏; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
|
10 | 2018-06-06 | 章程备案 |
|
|