序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国检验认证集团宁波有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙海波
|
|
2 |
戴耀斌
|
|
3 |
宋晔
|
|
4 |
孙先容
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严国荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 俞斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 卢东升; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 王雷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 龚维鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名:孙先容;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 孙先容; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙海波; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 孙海波; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]姓名: 宋晔; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 戴耀斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名:周姝婷;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; [新增]
|
2 | 2022-06-16 | 法定代表人变更 |
严国荣
|
孙海波
|
3 | 2022-06-16 | 其他事项备案 |
|
公司章程修改备案:1、公司章程中增加党建工作内容;2、总经理为公司的法人代表。;
|
4 | 2022-06-16 | 章程备案 |
|
|
5 | 2021-12-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:姚园园;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:孙先容;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:宋晔;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:孙先容;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2021-12-02 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区昌乐路***号宁波国际航运服务中心****室
|
浙江省宁波高新区光华路***弄**幢**号***幢***室
|
7 | 2021-12-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2023-11-13
|
营业期限至: 2043-11-13
|
8 | 2021-12-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 严国荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 俞斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙海波; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 严国荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 俞斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 卢东升; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 王雷; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 龚维鹏; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
9 | 2020-07-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 俞斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙海波; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 王振新; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 严国荣; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 俞斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙海波; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
10 | 2020-07-16 | 经营范围变更 |
道路货物运输(凭有效许可证经营);海上、陆路、航空国际货物运输代理;国内货运代理;普通货物仓储;代理报关、报检;产品检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;社会经济咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务;报关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|