序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈鲁通 | 70% | 350万人民币 |
2 | 陈宏吉 | 30% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈鲁通
|
|
2 |
陈宏吉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-20 | 法定代表人变更 |
陈宏吉
|
陈鲁通
|
2 | 2017-01-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:591588618
|
统一社会信用代码:*****U
|
3 | 2015-09-09 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈鲁通; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 毛江杰; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈宏吉; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 陈鲁通; 出资额: ***; 百分比: **%
|
4 | 2015-03-30 | 法定代表人变更 |
张忠
|
陈宏吉
|
5 | 2015-03-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈鲁通; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 张忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈宏吉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈宏吉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 陈鲁通; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2015-03-30 | 组织机构变更 |
姓名: 陈鲁通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 张忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈宏吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈宏吉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 陈鲁通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2013-12-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈鲁通; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 毛江杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 毛江杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈鲁通; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张忠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
8 | 2013-12-05 | 组织机构变更 |
姓名: 陈鲁通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 毛江杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 毛江杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 陈鲁通; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 张忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
9 | 2013-12-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
毛江杰
|
张忠
|