序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙翔物产有限公司 | 60% | 420万人民币 |
2 | 宁波镇海港埠有限公司 | 40% | 280.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴刚
|
|
2 |
吴小立
|
|
3 |
杨成
|
|
4 |
黄韵涛
|
|
5 |
陆雄文
|
|
6 |
项小初
|
|
7 |
甘毅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴小立; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 吴惠民; 证件号码: H******(*); 职位: 董事; [退出]姓名: 庄日青; 证件号码: E******(*); 职位: 董事长; [退出]姓名: 杨成; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡耀忠; 证件号码: H********; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈芸鸣; 证件号码: H******(*); 职位: 董事; [退出]姓名: 项小初; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名:吴蓉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 吴小立; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 杨成; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 甘毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陆雄文; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 项小初; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 黄韵涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名:吴蓉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2022-04-29 | 法定代表人变更 |
庄日青
|
吴刚
|
3 | 2022-03-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴惠民; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 庄日青; 证件号码: E******(*); 职位: 董事长;姓名: 张红波; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [退出]姓名: 杨成; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡耀忠; 证件号码: H********; 职位: 监事;姓名: 陈芸鸣; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 项小初; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名:吴蓉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 吴小立; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长; [新增]姓名: 吴惠民; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 庄日青; 证件号码: E******(*); 职位: 董事长;姓名: 杨成; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 胡耀忠; 证件号码: H********; 职位: 监事;姓名: 陈芸鸣; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 项小初; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名:吴蓉;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
4 | 2021-08-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘礼智; 证件号码: K******(*); 职位: 监事; [退出]姓名: 吴惠民; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 庄日青; 证件号码: E******(*); 职位: 董事长;姓名: 张红波; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 葛树人; 证件号码: ***************; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈芸鸣; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 项小初; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
姓名: 吴惠民; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 庄日青; 证件号码: E******(*); 职位: 董事长;姓名: 张红波; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 杨成; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 胡耀忠; 证件号码: H********; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈芸鸣; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;姓名: 项小初; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
|
5 | 2021-08-18 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 龙翔物产有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 宁波舟山港股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]
|
企业名称: 龙翔物产有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 宁波镇海港埠有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
|
6 | 2021-08-18 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,外商投资信息报告
|
7 | 2018-04-26 | 章程修正案备案 |
|
|
8 | 2018-04-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2018-12-18
|
营业期限至: 2038-12-18
|
9 | 2018-03-05 | 出资比例备案 |
企业名称: 宁波舟山港股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 龙翔化工有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
企业名称: 宁波舟山港股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%企业名称: 龙翔物产有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
10 | 2018-03-05 | 章程备案 |
|
|