序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 前程物产有限公司 | 90% | 450.000000万人民币 |
2 | 宁波前程供应链有限公司 | 10% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
方旻
|
|
2 |
张燕
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
宁波毕恩国际物流有限公司广州分公司
|
吴金轶 | 2011-07-15 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-08-08 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 货运:普通货运、货物专用运输(集装箱)(在许可证件有效期限内经营)。
|
许可经营项目:
|
2 | 2014-08-08 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 国内陆路、航空货运代理,国际货运代理,集装箱拆装拆箱,普通货物仓储,运输咨询服务。
|
一般经营项目: 国内陆路、航空货运代理,国际货运代理;集装箱拆装拆箱,普通货物仓储,运输咨询服务。
|
3 | 2014-04-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 黄修法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吴金轶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 吴金轶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 方旻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 张燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2014-04-30 | 组织机构变更 |
姓名: 冯利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 黄修法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 王芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吴金轶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 吴金轶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 方旻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 张燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
5 | 2014-04-30 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴金轶
|
方旻
|
6 | 2014-04-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波前程供应链有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 前程物流有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波前程供应链有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 前程物流有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
7 | 2014-04-08 | 实收资本变更 |
2500
|
500( - 80% )
|
8 | 2014-04-08 | 注册资本(金)变更 |
2500
|
500( - 80% )
|
9 | 2013-01-10 | 住所变更 |
住所: 北仑区新碶珠江路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:新碶街道
|
住所: 宁波市北仑区霞浦现代国际物流园区云台山路**号办公楼***室 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:霞浦街道
|
10 | 2012-07-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王凌云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 王凌云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吴金轶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 谢华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 杨绛颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 冯利江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄修法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 王芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 吴金轶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 吴金轶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|