序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙永祥 | 60% | 300万人民币 |
2 | 孙丽娜 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙永祥
|
|
2 |
孙丽娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2012-11-07 | 组织机构变更 |
姓名: 孙丽娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 孙丽娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
2 | 2012-11-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴军
|
孙永祥
|
3 | 2012-08-23 | 组织机构变更 |
姓名: 孙丽娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 孙丽娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
|
4 | 2012-08-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙永祥
|
吴军
|
5 | 2011-12-15 | 组织机构变更 |
姓名: 邵友道; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 孙丽娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 孙永祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
6 | 2011-12-15 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 邵友道; 出资额: 200; 百分比: 40% [退出]姓名: 孙永祥; 出资额: 300; 百分比: 60%
|
姓名: 孙丽娜; 出资额: 200; 百分比: 40% [新增]姓名: 孙永祥; 出资额: 300; 百分比: 60%
|
7 | 2010-11-17 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 道路货运:普通货运、货物专用运输(集装箱)(在许可证件有效期内经营)。
|
8 | 2010-10-21 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 北仑区小港新立村石桥246号1幢(1) 邮政编码: 315801 电话: ********住所所在行政区划:小港街道
|
住所: 宁波保税区兴业二路18号1幢2052室 邮政编码: 315801 电话: ********住所所在行政区划:小港街道
|
9 |
无
|
清算组成员:孙永祥、孙丽娜清算组组长:孙永祥地址:宁波保税区兴业二路18号1幢2052室联系方式:********
|