序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 普新投资(上海)有限公司 | 100% | 11130.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈思悦
|
|
2 |
高萍
|
|
3 |
经晓曦
|
|
4 |
曾军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 曾军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 莫志明; 证件号码: H********; 职位: 董事; [退出]姓名: 陈思悦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈思悦; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 高萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 曾军; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 经晓曦; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈思悦; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 陈思悦; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 高萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-05-18 | 法定代表人变更 |
崔绍华
|
陈思悦
|
3 | 2021-05-18 | 住所变更 |
慈溪市慈东滨海区天叙路*号
|
浙江省慈溪滨海经济开****区镇龙三路***号
|
4 | 2018-08-31 | 高级管理人员备案 |
姓名: 崔绍华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 崔绍华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 曾军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 林青; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 陈雷; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 崔绍华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 崔绍华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 张敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 曾军; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 高萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
5 | 2016-11-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈雷; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 卫光; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 曾军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张利平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 张利平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 陈雷; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 崔绍华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 崔绍华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 林青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 曾军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2016-11-28 | 组织机构变更 |
姓名: 陈雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 卫光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 曾军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张利平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 张利平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 陈雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 崔绍华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 崔绍华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 林青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 曾军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2016-11-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈雷
|
崔绍华
|
8 | 2016-04-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********83618
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********407909
|