序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波舟山港集团有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱水林
|
|
2 |
郑敏红
|
|
3 |
滕亚辉
|
|
4 |
陈燚
|
|
5 |
戚建斌
|
|
6 |
盛钧威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 朱水林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 朱水林; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 石章飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名:陈燚;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
姓名: 戚建斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 朱水林; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 朱水林; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 滕亚辉; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 盛钧威; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑敏红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈燚; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名:朱水林;证件号码:******************; 职位: 财务负责人;
|
2 | 2021-07-02 | 经营范围变更 |
道路货物运输; 软件的开****、零售、维护及网上销售;海上、航空、陆路国际货运代理;国内货运代理;港口货物装卸、搬运、配载服务;集装箱装卸服务;物流信息咨询;供应链管理咨询服务;信息系统工程的设计、安装、维护;电信业务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);软件销售;软件开****;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);供应链管理服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工程管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);(以上不含投资咨询)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(网络货运);道路货物运输(不含危险货物);港口经营;互联网信息服务;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
3 | 2020-11-05 | 法定代表人变更 |
童建忠
|
朱水林
|
4 | 2020-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 石章飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 童建忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 童建忠; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 朱水林; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 朱水林; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 石章飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
5 | 2018-06-07 | 经营范围变更 |
道路货物运输; 软件的开****、零售、维护及网上销售;海上、航空、陆路国际货运代理;国内货运代理;港口货物装卸、搬运、配载服务;集装箱装卸服务;物流信息咨询;供应链管理咨询服务;信息系统工程的设计、安装、维护;仓储服务。
|
道路货物运输; 软件的开****、零售、维护及网上销售;海上、航空、陆路国际货运代理;国内货运代理;港口货物装卸、搬运、配载服务;集装箱装卸服务;物流信息咨询;供应链管理咨询服务;信息系统工程的设计、安装、维护;电信业务;仓储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2018-04-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 童建忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 童建忠; 证件号码: ******************; 职位: 经理姓名: 陈丽娜; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 石章飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 童建忠; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 童建忠; 证件号码: ******************; 职位: 经理
|
7 | 2018-04-19 | 章程备案 |
|
增加党建工作的有关内容
|