序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邱东 | 50% | 5万人民币 |
2 | 马远恩 | 50% | 5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱东
|
|
2 |
马远恩
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-25 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-06-03
|
营业期限至: 2026-06-03
|
2 | 2016-09-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********24874Y
|
3 | 2016-09-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 马远恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑彦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 岑彦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 马远恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邱东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 邱东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
4 | 2016-09-22 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 马远恩; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 岑彦; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 马远恩; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 邱东; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2016-09-22 | 法定代表人变更 |
岑彦
|
邱东
|
6 | 2016-09-22 | 组织机构变更 |
姓名: 马远恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑彦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 岑彦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 马远恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邱东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 邱东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
|
7 | 2016-09-22 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 普通货运(在许可证有效期限内经营)。
|
许可经营项目:
|
8 | 2016-09-22 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 国内货运代理(除水路货代),代订车船机票。
|
一般经营项目: 国内货运代理(除水路货代)。
|
9 | 2012-03-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2001-6-4 至 2013-6-3
|
营业期限: 2001-6-4 至 2021-6-3
|
10 | 2011-11-01 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 普通货运(在许可证有效期限内经营)。
|