序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑丽芬 | 55% | 2750万人民币 |
2 | 中兆(浙江自贸区)企业管理顾问有限公司 | 35% | 1750万人民币 |
3 | 舟山通邦资产管理有限责任公司 | 10% | 500万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑丽芬
|
|
2 |
何露露
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 何露露; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 中兆(浙江自贸区)企业管理顾问有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 舟山通邦资产管理有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 郑丽芬; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 中兆(浙江自贸区)企业管理顾问有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 舟山通邦资产管理有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2020-12-21 | 住所变更 |
浙江省宁波市鄞州区天高巷**号****-*室
|
浙江省宁波市鄞州区首南街道泰荟巷**号***室
|
3 | 2020-11-30 | 法定代表人变更 |
纪军
|
郑丽芬
|
4 | 2020-08-12 | 法定代表人变更 |
许朗
|
纪军
|
5 | 2020-08-12 | 联系电话变更 |
****-********
|
***********
|
6 | 2020-08-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何露露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张晟儿; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]姓名: 许朗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
|
姓名: 何露露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 纪军; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 纪军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
|
7 | 2020-06-30 | 法定代表人变更 |
励亚菊
|
许朗
|
8 | 2020-06-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何露露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 励亚菊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 张晟儿; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|
姓名: 何露露; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张晟儿; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 许朗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
|
9 | 2020-02-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 郑丽芬; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 中兆(浙江自贸区)企业管理顾问有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 舟山通邦资产管理有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 何露露; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 中兆(浙江自贸区)企业管理顾问有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 舟山通邦资产管理有限责任公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
10 | 2020-02-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 励亚菊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张晟儿; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 郑丽芬; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 何露露; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 励亚菊; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;姓名: 张晟儿; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
|