序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 敖金平 | 41.58% | 554.4万人民币 |
2 | 普芮玛(宁波)投资有限公司 | 34% | 453.3333万人民币 |
3 | 宁波芯铼微企业管理合伙企业(有限合伙) | 24.42% | 325.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
敖金平
|
|
2 |
邱善勤
|
|
3 |
刘志勇
|
|
4 |
朱国雄
|
|
5 |
蒲涛飞
|
|
6 |
谢儿君
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 敖金平; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;企业名称: 普芮玛(宁波)投资有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: **%;企业名称: 深圳市铼微管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%; [退出]
|
姓名: 敖金平; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%;企业名称: 普芮玛(宁波)投资有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: **%;企业名称: 宁波芯铼微企业管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%; [新增]
|
2 | 2021-10-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 深圳市铼微投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 普芮玛(宁波)投资有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: **%;
|
姓名: 敖金平; 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%; [新增]企业名称: 普芮玛(宁波)投资有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: **%;企业名称: 深圳市铼微管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: **.**%; [名称变更]
|
3 | 2021-01-26 | 出资比例备案 |
企业名称: 普芮玛(宁波)投资有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: **%;企业名称: 深圳市铼微投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 普芮玛(宁波)投资有限公司; 出资额: ***.****万; 百分比: **%;企业名称: 深圳市铼微投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘志勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 敖金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 朱国雄; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 蒲涛飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 赵锐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 邱善勤; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 刘志勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 敖金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 朱国雄; 证件号码: ********; 职位: 董事;姓名: 蒲涛飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢儿君; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 邱善勤; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
5 | 2020-04-30 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘志勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 敖金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 赵锐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邱善勤; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 邱显钦; 证件号码: ********; 职位: 董事; [退出]姓名: 闫雨; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 刘志勇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 敖金平; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理;姓名: 朱国雄; 证件号码: ********; 职位: 董事; [新增]姓名: 蒲涛飞; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 赵锐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邱善勤; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
6 | 2019-10-28 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区柴桥街道万景山路***号G幢四层**-*
|
浙江省宁波市北仑区大碶街道微山湖路**号
|
7 | 2019-10-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈若辰;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:李栾;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:刘奇;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:李栾;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2019-10-28 | 经营范围变更 |
半导体材料、电子产品、光电子元器件、半导体零部件及组件的开****、设计、销售及技术咨询;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
半导体材料、电子产品、光电子元器件、半导体零部件及组件的开****、设计、生产、销售及技术咨询;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2019-06-19 | 注册资本(金)变更 |
1000
|
1333.3333( + 33.33333% )
|
10 | 2019-06-19 | 投资总额变更 |
|
1900.000000
|