序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建华 | 70% | 14 |
2 | 李师冬 | 30% | 6 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-06 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 李建华、李师冬;清算组组长: 李建华;地址: 慈溪市观海卫镇环城西路***号;联系方式: ***********;
|
2 | 2019-01-10 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 李建华(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 李师冬; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2019-01-10 | 合伙人信息备案 |
|
姓名: 李建华(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 李师冬; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2017-10-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:********980970XB
|
5 | 2015-04-28 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 郑兰进; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 郑兰超; 出资额: **; 百分比: **%
|
6 | 2015-04-28 | 合伙人信息备案 |
|
姓名: 郑兰进; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 郑兰超; 出资额: **; 百分比: **%
|
7 | 2015-04-16 | 认缴出资变更 |
|
**
|
8 | 2015-04-16 | 投资人(股权)备案 |
|
姓名: 杨亚军; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 郑兰超; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
9 | 2015-04-16 | 执行人委派代表变更 |
|
执行事务合伙人:郑兰超
|
10 | 2015-04-16 | 合伙人信息备案 |
|
姓名: 杨亚军; 出资额: *; 百分比: **% [新增]姓名: 郑兰超; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|