序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏松科 | 60% | 1800.0万人民币 |
2 | 吴志萍 | 20% | 600.0万人民币 |
3 | 项银辉 | 9% | 270.0万人民币 |
4 | 谢亚萍 | 5% | 150.0万人民币 |
5 | 沈兰兰 | 3% | 90.0万人民币 |
6 | 杨晓丽 | 3% | 90.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏松科
|
|
2 |
杨晓丽
|
|
3 |
刘嗣立
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-25 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-05-25 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-01-19 | 投资人(股权)备案 |
|
|
4 | 2021-12-01 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2021-12-01 | 经营范围变更 |
|
|
6 | 2021-11-12 | 注册资本(金)变更 |
|
|
7 | 2021-11-12 | 法定代表人变更 |
|
|
8 | 2021-11-12 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2021-11-12 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2021-02-05 | 投资人(股权)备案 |
|
|